四川省纪委监委最新通报:2人任上被查
⭐发布日期:2024年10月06日 | 来源:中国长安网
【澳门六开彩马会传真资料】 |
【新澳门资料大全正版资料2024】 |
【澳门三肖三码精准100%感慨人生】 | 【新澳精准资料免费提供彩吧助手】 | 【澳门最准一肖一码一码匠子生活】 | 【澳门三肖三码精准100%-码】 | 【新澳门六开彩结果2024年】 | 【澳门资料大全】 | 【澳门王中王一肖一中一码】 | 【944cc天下彩正版资料的特点】 |
【2024新澳门正版免费资料】 | 【2024澳门六开彩查询记录】 | 【4949澳门资料免费大全高手】 | 【澳门944c资料免费大全二四六】 | 【新澳门正版资料】 | 【澳门彩资料大全最新最快】 | 【20024新澳天天开好彩大全】 | 【2024新澳门原料免费462】 |
四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿 接受纪律审查和监察调查
8月27日,四川省纪委监委发布消息,四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿涉嫌严重违纪违法,目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。
张少鹿简历
张少鹿,男,汉族,1964年11月生,四川威远人,在职研究生学历。1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。
1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师;
1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作;
2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任、主任;
2009年8月至2017年5月,历任省政府金融办公室综合处处长、资本市场处处长、副主任;
2017年5月至2019年12月,历任省金融工作局党组成员、副局长,省地方金融监督管理局党组成员、副局长;
2019年12月至今,历任四川华西集团有限公司董事、副总经理,四川华西集团有限公司董事、副总经理、中国华西企业股份有限公司外部董事。
巴中市生态环境局党组书记、局长王晓峰 接受纪律审查和监察调查
8月27日,四川省纪委监委发布消息,巴中市生态环境局党组书记、局长王晓峰涉嫌严重违纪违法,目前四川省纪委监委驻生态环境厅纪检监察组正对其进行纪律审查,经四川省监委指定眉山市监委管辖,眉山市监委正对其进行监察调查。
王晓峰简历
王晓峰,男,汉族,1968年7月生,四川宣汉人,省委党校在职大学学历。1986年12月参加工作,1992年2月加入中国共产党。
1986年12月至1994年6月,在平昌县统计局工作;
1994年6月至2000年7月,历任巴中地区地委办公室副科级秘书,正科级秘书、城市经济科副科长,副县级秘书;
2000年7月至2016年9月,历任巴中地委副秘书长,巴中市委副秘书长,巴中市巴州区委常委、统战部部长、总工会主席,南江县委常委、组织部部长;
2016年9月至今,历任巴中市环境保护局党组副书记、副局长、党组书记、局长,巴中市生态环境局党组书记、局长。
四川新闻网 记者 胡旭阳
来源: 四川新闻网
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【494949结果最快】 |
发表评论
张姮儿
4秒前:1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师;1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作;2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任、主任;2009年8月至2017年5月,历任省政府金融办公室综合处处长、资本市场处处长、副主任;2017年5月至2019年12月,历任省金融工作局党组成员、副局长,省地方金融监督管理局党组成员、副局长;2019年12月至今,历任四川华西集团有限公司董事、副总经理,四川华西集团有限公司董事、副总经理、中国华西企业股份有限公司外部董事。
IP:43.82.6.*
森永理科
6秒前:四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿 接受纪律审查和监察调查8月27日,四川省纪委监委发布消息,四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿涉嫌严重违纪违法,目前正接受四川省纪委监委纪律审查和监察调查。
IP:36.60.1.*
钱园园
8秒前:1986年12月至1994年6月,在平昌县统计局工作;1994年6月至2000年7月,历任巴中地区地委办公室副科级秘书,正科级秘书、城市经济科副科长,副县级秘书;2000年7月至2016年9月,历任巴中地委副秘书长,巴中市委副秘书长,巴中市巴州区委常委、统战部部长、总工会主席,南江县委常委、组织部部长;2016年9月至今,历任巴中市环境保护局党组副书记、副局长、党组书记、局长,巴中市生态环境局党组书记、局长。
IP:56.72.6.*