4省份调整省级党委常委,其中2人异地交流任职
⭐发布日期:2024年10月06日 | 来源:彭宗辉律师
【港澳宝典大全结果】 |
【577777现场直播室】 |
【新澳门最近新闻头条】 | 【澳彩资料图片2020年第一期大全】 | 【澳门142期结果查询】 | 【2021年澳门天天开彩记录大全下载】 | 【下载港澳彩直播软件安全吗】 | 【澳门49结果2021年】 | 【澳彩图库资料图片大全集】 | 【澳门码结果+结果245】 |
【澳彩图库资料图片大全集下载】 | 【澳彩彩图相入非非】 | 【新澳门今晚结果号码是多少,及走势图】 | 【澳门49彩结果下载官网最新】 | 【澳门天天彩全年记录表查询下载】 | 【12949.соm记录查询啊】 | 【天下彩天空彩天下彩票与你同与行官网】 | 【澳门结果记录415期是什么】 |
近日,广西壮族自治区、海南省、安徽省、重庆市4省份调整省级党委常委。卢新宁任广西壮族自治区党委常委、区政府党组成员;纳云德任海南省委常委、组织部部长;商奎任重庆市委常委;单向前任安徽省委常委。
从年龄上看,4位履新的省级党委常委,3人为“65后”,1人为“70后”;从调动的岗位来看,4人中2人属于异地调任,2人为本地提拔。
卢新宁任广西壮族自治区党委常委、区政府党组成员
广西壮族自治区政府网站“自治区政府领导”一栏显示,卢新宁现任广西壮族自治区党委常委,自治区人民政府党组成员。
此前,8月19日消息,中央批准,卢新宁同志任广西壮族自治区党委委员、常委。
公开信息显示,卢新宁,女,汉族,1966年12月生,1991年8月参加工作,北京大学中文系古典文献专业硕士研究生,中共党员。她曾任人民日报社编委会委员兼评论部主任,人民日报社副总编辑、人民网股份有限公司董事长等职。她长期主持人民日报评论工作,曾分管人民日报媒体融合发展,多年来系人民日报“任仲平”写作组负责人。多次获中国新闻奖特别奖和一等奖。2019年3月,她任中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室副主任。
纳云德任海南省委常委、组织部部长
据“海南日报”消息,8月26日,海南省委组织部干部大会召开。经中共中央批准,纳云德同志任中共海南省委委员、常委。根据中央组织部有关意见和省委有关决定,纳云德同志任省委组织部部长。
此前,纳云德任云南省副省长。
纳云德
公开信息显示,纳云德,1968年5月生,傈僳族,云南武定人,中共党员。他长期在云南省工作,曾任昭通市委副书记,怒江傈僳族自治州委副书记、州长,怒江傈僳族自治州委书记等职。2023年1月任云南省副省长。
此前担任海南省委常委、组织部部长的是冯忠华,他已于2024年6月任广东省委常委、组织部部长。
商奎任重庆市委常委
重庆日报微信公众号8月26日消息,中共中央批准,商奎同志任中共重庆市委常委。
此番调整前,他任重庆市政府副市长、党组成员。
公开信息显示,商奎,男,汉族,1968年6月生,高级管理人员工商管理硕士,中共党员。他长期在重庆市工作,曾任重庆市渝中区区长,重庆高新技术产业开发区管理委员会主任,重庆市财政局局长等职。2023年1月,商奎任重庆市人民政府副市长、党组成员。
单向前任安徽省委常委
据“安徽先锋”8月25日消息:日前,中央批准:单向前同志任安徽省委常委。
此前,单向前为安徽省政府副省长、党组成员。
公开信息显示,单向前,男,汉族,1972年8月生,河南方城人,在职研究生学历,经济学博士学位,中共党员。
1995年,单向前从北京师范大学毕业后进入人民日报社工作了8年,2003年调入中央组织部工作。2011年,他到安徽省芜湖市挂职,先后任市委常委、副市长,市委常委、繁昌县委书记。2014年结束挂职后留在安徽,他任铜陵市委副书记,后兼任市委统战部部长。
单向前于2018年任安徽省卫生健康委党组书记,2020年任芜湖市市长,2021年5月任芜湖市委书记。2023年1月,单向前任安徽省副省长。
(大众新闻·齐鲁壹点记者 杨璐)
【2024澳门天天开好彩大全免费】 【新澳天天开奖资料大全最新】 |
【2024年天天开好彩资料】 【新澳天天开奖资料大全最新54期】 |
【2024澳门天天开好彩大全53期】 【澳门天天开彩期期精准】 |
【2024全年资料免费大全】 【新澳天天开奖资料大全】 |
【澳门内部最精准免费资料】 【2024澳门天天开好彩大全】 |
【2024年新奥门天天开彩免费资料】 【新澳2024今晚开奖资料】 【免费下载49图库】 |
发表评论
克里斯蒂安·布耶特
4秒前:此前,8月19日消息,中央批准,卢新宁同志任广西壮族自治区党委委员、常委。
IP:23.54.9.*
Eckhart
1秒前:(大众新闻·齐鲁壹点记者 杨璐)
IP:49.58.8.*
塞尔吉·波克霍达夫
8秒前:卢新宁任广西壮族自治区党委常委、区政府党组成员;纳云德任海南省委常委、组织部部长;商奎任重庆市委常委;单向前任安徽省委常委。
IP:51.52.9.*